Rahel Vils
wohnhaft in Chur, aus Vilters-Wangs Aktuelle Mandate: Virtually Handmade GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Rahel Vils" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rahel Vils"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Rahel Vils" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rahel Vils"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Rahel Vils leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Rahel Vils arbeiten
Betreiben eines Ateliers für Design, Grafik oder Schmuck
Betreiben eines Ateliers für Design, Grafik oder Schmuck
Privatpersonen mit dem Namen Rahel Vils
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Rahel Vils
Publikationsnummer: HR02-1005529361, Handelsregister-Amt Graubünden
Virtually Handmade GmbH, bisher in Zürich, CHE-114.896.421, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2016, Publ. 3130287).
Statutenänderung:
19.07.2022.
Sitz neu:
Chur.
Domizil neu:
Scalettastrasse 29, 7000 Chur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vils, Rahel, von Vilters-Wangs, in Chur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Sargans].
Publikationsnummer: 2770455, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
TestingTime AG, in Zürich, CHE-225.796.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2015, Publ. 2298721).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vils, Rahel, von Vilters-Wangs, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sandmeier, Mark, von Staufen, in Hausen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1930493, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
TestingTime AG, in Zürich, CHE-225.796.155, Schöneggstrasse 15, 8004 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.12.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Internetportals zur Rekrutierung von Probanden für Nutzertests und Marktforschung sowie die Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen im Bereich Marktforschung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 09.12.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lämmler, Reto Hans, von Oberuzwil, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ganz, Oliver Manuel, von Buch am Irchel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vils, Rahel, von Vilters-Wangs, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.